بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس الوزراء
رشيد طليع 11-4-1921 15-8-1921
-1 مظهر الرسلان 15-8-1921 10-3-1922
-1 علي الرضا الركابي 10-3-1922 1-2-1923 1866 1942
-2 مظهر الرسلان 1-2-1923 5-9-1923
-1 حسن خالد عبد الهدى 5-9-1923 3-5-1924 1871 1936
-2 علي رضا الركابي 3-5-1924 26-6-1926
-2 حسن خالد أبو الهدى 26-6-1926 22-2-1931
عبد الله السراج 22-2-1931 18-10-1933 1863
-1 إبراهيم هاشم 18-10-1933 28-9-1938 1888 1958
-1 توفيق أبو الهدى 28-9-1938 15-10-1944 1894 1956
-1 سمير الرفاعي 15-10-1944 19-5-1945 1901 1965
-2 إبراهيم هاشم 19-5-1945 4-2-1947
-2 سمير الرفاعي 4-2-1947 28-12-1947
-2 توفيق أبو الهدى 28-12-1947 12-4-1950
-1 سعيد المفتي 12-4-1950 4-12-1950 1898 1989
-3 سمير الرفاعي 4-12-1950 25-7-1951
-3 توفيق أبو الهدى 25-7-1951 5-5-1953
فوزي الملكي 5-5-1953 4-5-1954 1910 1962
-4 توفيق أبو الهدى 4-5-1954 30-5-1955
-2 سعيد المفتي 30-5-1955 15-12-1955
-1 هزاع المجالي 15-12-1955 21-12-1955 1916 1960
-3 إبراهيم هاشم 21-12-1955 9-1-1956
-4 سمير الرفاعي 9-1-1956 22-5-1956
-3 سعيد المفتي 22-5-1956 1-7-1956
-4 إبراهيم هاشم 1-7-1956 29-10-1956
سليمان النابلسي 29-10-1956 13-4-1957 1908 1976
عبد الحليم النمر 13-4-1957 15-4-1957
حسين الحليدي 15-4-1957 24-4-1957 1894 1962
-5 إبراهيم هاشم 24-4-1957 18-5-1958
-5 سمير الرفاعي 18-5-1958 6-5-1959
-2 هزاع المجالي 6-5-1959 29-8-1960
-1 بهجت التلهوني 29-8-1960 28-1-1962 1913 1994
-1 وصفي التل 28-1-1962 27-3-1963 1920 1971
-6 سمير الرفاعي 27-3-1963 21-4-1963
الشريف حسين بن ناصر 21-4-1963 6-7-1964 1906 1882
-2 بهجت التلهوني 6-7-1964 14-2-1965
-2 وصفي التل 14-2-1965 4-3-1967
-2 الشريف حسين بن ناصر 4-3-1967 23-4-1967
سعد جمعة بن محمد 23-4-1967 7-10-1967 1915 1979
-3 بهجت التلهوني 7-10-1967 24-3-1969
-1 عبد المؤمن الرفاعي 24-3-1969 13-8-1969 1915 1985
-4 بهجت التلهوني 13-8-1969 27-6-1970
-2 عبد المؤمن الرفاعي 27-6-1970 16-9-1970
محمد داود 16-9-1970 26-9-1970 1913 1972
أحمد طوقان 26-9-1970 28-10-1970 1903 1981
-3 وصفي التل 28-10-1970 29-11-1971
أحمد اللوزي 29-11-1971 26-5-1973 1925
-1 زيد الرفاعي 26-5-1973 13-7-1976 1936
-1 مضر بدران 13-7-1976 19-12-1979 1934
شريف عبد الحميد شراف 19-12-1979 3-7-1980 1939 1980
قاسم الرماوي 3-7-1980 28-8-1980 1918 1982
-2 مضر بدران 28-8-1980 10-1-1984
أحمد عبد العبيدات 10-1-1984 4-4-1985 1938
-2 زيد الرفاعي 4-4-1985 27-4-1989
-1 شريف زايد بن شاكر 27-4-1989 4-12-1989 1934 2002
-3 مضر بدران 4-12-1989 19-6-1991
طاهر المصري 19-6-1991 21-11-1991 1942
-2 شريف زايد بن شاكر 21-11-1991 29-5-1993
-1 عبد السلام المجالي 29-5-1993 7-1-1995 1925
-3 شريف زايد بن شاكر 7-1-1995 4-2-1996
عبد الكريم الكباريتي 4-2-1996 19-3-1997 1949
-2 عبد السلام المجالي 19-3-1997 20-8-1998
فايز الطراونه 20-8-1998 4-3-1999 1949
عبد الرؤوف الروابده 4-3-1999 19-6-2000 1939
علي أبو راغب 19-6-2000 25-10-2003 1946
فيصل الفايز 20-10-2003 6-4-2005 1952
عدنان بدران 6-4-2005 1935
القائمة السابقة لغاية تاريخ 2005 م
ومن رؤساء الوزارات الأردنية معروف البخيت وكذلك نادر الذهبي وأيضا سمير بن زيد بن سمير الرفاعي
المعلومات أعلاه منقولة لقرائتها من مصدرها اضغط هنـــــــــا.
المفضلات